序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙建云 | 75% | 996.0万人民币 |
2 | 陈莲娟 | 25% | 332.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭凡凡
|
|
2 |
陈莲娟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江奥东水泵厂礁下分厂
|
郑建新 | 2005-08-18 |
2 |
浙江奥东水泵厂浦西分厂
|
张锡河 | 2000-11-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-15 | 法定代表人变更 |
张大志
|
郭凡凡
|
2 | 2021-04-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:杨竹青;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:杨竹青;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:夏昆仑;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:夏昆仑;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-04-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张大志; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 陈莲娟; 证件号码: ***************; 职位: 监事;
|
姓名: 郭凡凡; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 陈莲娟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2015-12-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********60839
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********304131
|
5 | 2013-12-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1994-06-30 至 2015-12-19
|
营业期限: 1994-06-30 至 2025-12-19
|
6 | 2012-12-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈莲娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙建云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 陈莲娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张大志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
7 | 2012-12-19 | 法定代表人变更 |
孙建云
|
张大志
|
8 | 2012-12-19 | 组织机构变更 |
姓名: 陈莲娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙建云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 陈莲娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张大志; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
9 | 2012-09-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈莲娟; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 孙建云; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 余定章; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 余智泽; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 陈莲娟; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 孙建云; 出资额: ***; 百分比: **%
|
10 | 2012-09-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙建云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 余智泽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈莲娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 孙建云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|