序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张跃进 | 30% | 15.0万人民币 |
2 | 赵翔翎 | 30% | 15.0万人民币 |
3 | 叶晓静 | 15% | 7.5万人民币 |
4 | 谢作春 | 15% | 7.5万人民币 |
5 | 胡安明 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢作春
|
|
2 |
叶晓静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-17 | 住所变更 |
浙江省温州市瑞安市塘下镇凤都二路***号
|
浙江省温州市瑞安市塘下镇汽摩配工业园区凤都二路***号第五栋
|
2 | 2020-06-16 | 住所变更 |
瑞安市塘下镇里北垟村
|
浙江省温州市瑞安市塘下镇凤都二路***号
|
3 | 2016-10-17 | 住所变更 |
住所: 瑞安市塘下镇下村工业区 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 瑞安市塘下镇里北垟村 邮政编码: ****** 电话: ********
|
4 | 2016-10-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********73532
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:********
|
5 | 2014-10-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈成权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 张跃进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 赵翔翎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 谢作春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 叶晓静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2014-10-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡安明; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 陈成权; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 张跃进; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 赵翔翎; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 胡安明; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 谢作春; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]姓名: 叶晓静; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]姓名: 张跃进; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 赵翔翎; 出资额: **; 百分比: **%
|
7 | 2014-10-30 | 法定代表人变更 |
陈成权
|
谢作春
|
8 | 2014-10-30 | 行业代码变更 |
行业代码:3320
|
行业代码:3351
|
9 | 2014-10-30 | 组织机构变更 |
姓名: 陈成权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 张跃进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 赵翔翎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 谢作春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 叶晓静; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2014-10-30 | 实收资本变更 |
50
|
0
|