序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余建芬 | 50% | 259万人民币 |
2 | 蒋必达 | 50% | 259万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余建芬
|
|
2 |
蒋必达
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2023-03-19
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-03-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********58691
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********324617
|
3 | 2013-02-26 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2003-03-20 至 2013-03-19
|
营业期限: 2003-03-20 至 2023-03-19
|
4 | 2012-11-09 | 住所变更 |
住所: 浙江省永嘉县瓯北镇码道村 邮政编码: ****** 电话: ******** 、********住所所在行政区划:瓯北镇
|
住所: 浙江省永嘉县东瓯街道东瓯工业园区 邮政编码: ****** 电话: ******** 、********住所所在行政区划:东瓯街道
|
5 | 2011-01-28 | 注册号升级 |
注册号: *****69
|
注册号: *****
|
6 | 2011-01-28 | 集团编号升级 |
注册号:*****69
|
注册号:*****
|
7 | 2011-01-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 葛利敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 蒋必达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 蒋必达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 余建芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
8 | 2011-01-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 葛利敏; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 蒋必达; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 蒋必达; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 余建芬; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2011-01-28 | 住所变更 |
住所: 永嘉县瓯北镇码道村 邮政编码: ****** 电话: ******** 、********住所所在行政区划:瓯北镇
|
住所: 浙江省永嘉县瓯北镇码道村 邮政编码: ****** 电话: ******** 、********住所所在行政区划:瓯北镇
|
10 | 2011-01-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
葛利敏
|
余建芬
|