序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵建银 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 邵一清 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邵建银
|
|
2 |
邵一清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-13 | 出资方式备案 |
姓名: 孙元林; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 邵建银; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
姓名: 邵一清; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 邵建银; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
2 | 2021-05-13 | 出资日期备案 |
姓名: 孙元林; 出资日期: 2012-06-19;姓名: 邵建银; 出资日期: 2012-06-19;
|
姓名: 邵一清; 出资日期: 2022-05-05;姓名: 邵建银; 出资日期: 2022-05-05;
|
3 | 2021-05-13 | 出资比例备案 |
姓名: 孙元林; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 邵建银; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 邵一清; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 邵建银; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
4 | 2021-05-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 邵建银; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 孙元林; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 邵建银; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 邵一清; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
5 | 2021-05-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙元林; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 邵建银; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 邵一清; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 邵建银; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2021-05-13 | 章程备案 |
|
|
7 | 2019-12-03 | 住所变更 |
浙江省温州经济技术开****区沙城街道大郎桥西路**号
|
浙江省温州市龙湾区海滨街道宁城横街***号
|
8 | 2019-12-03 | 章程备案 |
|
|
9 | 2019-12-03 | 管辖单位变更 |
温州市龙湾区市场监督管理局
|
海滨所
|
10 | 2018-01-24 | 住所变更 |
温州市龙湾区瑶溪街道雄心村东岸路*弄*号
|
浙江省温州经济技术开****区沙城街道大郎桥西路**号
|