序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李竹洋 | 21.28333% | 2554.0万人民币 |
2 | 温州丰隆投资合伙企业(有限合伙) | 19.9% | 2388.0万人民币 |
3 | 陈永华 | 13.14167% | 1577.0万人民币 |
4 | 郑福云 | 5.63333% | 676.0万人民币 |
5 | 冯权 | 4.25% | 510.0万人民币 |
6 | 叶元朋 | 4.16667% | 500.0万人民币 |
7 | 余忠雨 | 3.83333% | 460.0万人民币 |
8 | 蔡晓冬 | 3% | 360.0万人民币 |
9 | 陈晓峰 | 2.91667% | 350.0万人民币 |
10 | 林文杰 | 2.5% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李祥洪
|
|
2 |
冯权
|
|
3 |
余忠雨
|
|
4 |
杨立庞
|
|
5 |
郑福云
|
|
6 |
陈永华
|
|
7 |
蔡公权
|
|
8 |
陈虑
|
|
9 |
吴浩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-02 | 章程修正案备案 |
|
详见2022年3月28日修改的公司章程修正案
|
2 | 2022-04-02 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 余忠雨; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 冯权; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 吴浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李祥洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 杨立庞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蔡公权; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑福云; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 郑福云; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈永华; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈虑; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:陈蓓丹;证件号码:***************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2018-08-01 | 章程备案 |
|
详见2018年7月27日章程修正案
|
4 | 2018-07-13 | 章程备案 |
|
2018年6月29日
|
5 | 2018-07-13 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 余忠雨; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 冯权; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 吴浩; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李祥洪; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增]姓名: 杨立庞; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 蔡公权; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑福云; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 郑福云; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 陈永华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陈虑; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄乐晓; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
6 | 2018-07-13 | 法定代表人变更 |
|
李祥洪
|
7 | 2018-03-20 | 章程备案 |
|
2018年2月9日章程修正案
|
8 | 2017-08-07 | 其他事项备案 |
|
原朱德军360万股,占3%
现丁祖连105万股,0.88%;朱锐煊127.5万股,1.06%;朱筱漪127.5万股,1.06%
|
9 | 2017-08-07 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案调整
|
10 | 2017-08-07 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 冯权; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 吴浩; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李竹洋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 毛兴国; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡旭东; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 蔡公权; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 郑福云; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 金海生; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈虑; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 黄乐晓; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|