序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘小忠 | 55% | 550.0万人民币 |
2 | 赵克义 | 45% | 450.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘小忠
|
|
2 |
赵克义
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-17 | 多证合一备案 |
|
住房公积金缴存登记
|
2 | 2017-08-17 | 企业联络人员、财务人员 |
|
现联络员姓名:刘小忠;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:刘小忠;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
3 | 2017-08-17 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 刘小忠; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 赵克义; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
4 | 2017-08-17 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 赵克义; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 刘小忠; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
5 | 2015-11-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********70404X
|
6 | 2014-11-05 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 曾章寅; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 赵克义; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 刘小忠; 出资额: ***; 百分比: **%
|
7 | 2014-11-05 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 刘小忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 赵克义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2014-11-05 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
|
营业期限: 2014-1-21 至 9999-9-9
|
9 | 2014-11-05 | 组织机构变更 |
|
姓名: 刘小忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 赵克义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|