序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘晓青 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘晓青
|
|
2 |
王旭海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-27 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2022-04-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘晓青; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 刘青峰; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 刘晓青; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
3 | 2022-04-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘晓青; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 叶晓乐; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 梁宸树; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 梁志; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事; [退出]姓名: 王旭海; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王晓丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈曙东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈曙阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [退出]姓名:;证件号码:; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 刘晓青; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 王旭海; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名:;证件号码:; 职位: 财务负责人;
|
4 | 2022-04-27 | 法定代表人变更 |
刘晓青
|
刘晓青
|
5 | 2020-12-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘晓青; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 乐清微电文化产业有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 刘晓青; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 刘青峰; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
6 | 2020-07-27 | 法定代表人变更 |
刘青峰
|
刘晓青
|
7 | 2020-07-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈曙阳; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 刘青峰; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 乐清微电文化产业有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 梁宸树; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 王旭海; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 刘晓青; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 乐清微电文化产业有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
8 | 2020-07-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘青峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 叶晓乐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 梁宸树; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 梁志; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 王旭海; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王晓丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈曙东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈曙阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
姓名: 刘晓青; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 叶晓乐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 梁宸树; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 梁志; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 王旭海; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王晓丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈曙东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 陈曙阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;
|
9 | 2016-05-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********87682
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:********
|