序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄建光 | 91% | 455.0万人民币 |
2 | 林雁 | 9% | 45.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卓永启
|
|
2 |
林雁
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
温州安康石油装备有限公司铸造分车间
|
缪国富 | 2009-07-03 |
2 |
温州安康石油装备有限公司陶山分公司
|
黄建忠 | 2008-06-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-07 | 法定代表人变更 |
黄建光
|
卓永启
|
2 | 2020-05-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林雁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 黄建光; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 卓永启; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 林雁; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2018-09-30 | 法定代表人变更 |
徐正国
|
黄建光
|
4 | 2018-01-25 | 法定代表人变更 |
陈国兴
|
徐正国
|
5 | 2016-06-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********2607XW
|
6 | 2012-11-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄建光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 林雁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈国兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 黄建光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 林雁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2012-11-14 | 住所变更 |
住所: 瑞安市梅屿乡河溪村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:梅屿乡
|
住所: 瑞安市马屿镇梅屿河溪村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:梅屿乡
|
8 | 2012-11-14 | 组织机构变更 |
姓名: 黄建光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 林雁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈国兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 黄建光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 林雁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2012-11-14 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2004/12/14 至 2014/12/13
|
营业期限: 2004/12/14 至 2024/12/13
|
10 | 2012-11-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
黄建光
|
陈国兴
|