序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 温州东启汽车零部件制造有限公司 | 57.14286% | 300.000000万人民币 |
2 | 南美洲委内瑞拉艾倍昆股份公司 | 42.85714% | 225.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈集
|
|
2 |
JORGE CANO
|
|
3 |
郑锡林
|
|
4 |
LIMA JEN
|
|
5 |
叶铁花
|
|
6 |
张昌烈
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2007-01-10 | 法定代表人变更 |
姓名: JORGE CANO; 证件名称: ; 证件号码: ********N; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: JORGE CANO; 证件名称: ; 证件号码: ********N; 性别: ; 职务: 副董事长姓名: LIMA JEN; 证件名称: ; 证件号码: *.***.***; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: LIMA JEN; 证件名称: ; 证件号码: *.***.***; 性别: ; 职务: 董事姓名: 陈后炮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事长姓名: 陈后炮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 总经理姓名: 叶铁花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: 叶铁花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事姓名: 郑锡林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: 郑锡林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事
|
姓名: JORGE CANO; 证件名称: ; 证件号码: ********N; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: JORGE CANO; 证件名称: ; 证件号码: ********N; 性别: ; 职务: 副董事长姓名: LIMA JEN; 证件名称: ; 证件号码: *.***.***; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: LIMA JEN; 证件名称: ; 证件号码: *.***.***; 性别: ; 职务: 董事姓名: 陈集; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理姓名: 叶铁花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理姓名: 叶铁花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 张昌烈; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 郑锡林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
|
2 | 2007-01-10 | 法定代表人变更 |
陈后炮
|
陈集
|
3 | 2006-08-09 | 法定代表人变更 |
姓名: JORGE CANO; 证件名称: ; 证件号码: ********N; 性别: ; 职务: 副董事长姓名: JORGE CANO; 证件名称: ; 证件号码: ********N; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: LIMA JEN; 证件名称: ; 证件号码: *.***.***; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: LIMA JEN; 证件名称: ; 证件号码: *.***.***; 性别: ; 职务: 董事姓名: 陈后炮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事长姓名: 陈后炮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 总经理姓名: 叶铁花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: 叶铁花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事姓名: 郑锡林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: 郑锡林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事
|
姓名: JORGE CANO; 证件名称: ; 证件号码: ********N; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: JORGE CANO; 证件名称: ; 证件号码: ********N; 性别: ; 职务: 副董事长姓名: LIMA JEN; 证件名称: ; 证件号码: *.***.***; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: LIMA JEN; 证件名称: ; 证件号码: *.***.***; 性别: ; 职务: 董事姓名: 陈后炮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事长姓名: 陈后炮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 总经理姓名: 叶铁花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: 叶铁花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事姓名: 郑锡林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: 郑锡林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事
|
4 | 2006-08-09 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2002-4-30 至 2022-4-29
|
营业期限: 2002-4-30 至 2014-4-29
|
5 | 2006-06-02 | 法定代表人变更 |
姓名: JORGE CANO; 证件名称: ; 证件号码: ********N; 性别: ; 职务: 副董事长姓名: JORGE CANO; 证件名称: ; 证件号码: ********N; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: LIMA JEN; 证件名称: ; 证件号码: *.***.***; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: LIMA JEN; 证件名称: ; 证件号码: *.***.***; 性别: ; 职务: 董事姓名: 陈后炮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事长姓名: 陈后炮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 总经理姓名: 叶铁花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: 叶铁花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事姓名: 郑锡林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事姓名: 郑锡林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 副总经理
|
姓名: JORGE CANO; 证件名称: ; 证件号码: ********N; 性别: ; 职务: 副董事长姓名: JORGE CANO; 证件名称: ; 证件号码: ********N; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: LIMA JEN; 证件名称: ; 证件号码: *.***.***; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: LIMA JEN; 证件名称: ; 证件号码: *.***.***; 性别: ; 职务: 董事姓名: 陈后炮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事长姓名: 陈后炮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 总经理姓名: 叶铁花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: 叶铁花; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事姓名: 郑锡林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 副总经理姓名: 郑锡林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: ; 职务: 董事
|
6 | 2006-06-02 | 名称变更 |
温州海涛汽车零部件制造有限公司
|
温州东启汽车制动系统有限公司
|
7 | 2005-07-27 | 法定代表人变更 |
姓名: 郑锡林;证件名称: ;证件号码: ********;性别: ;职务: 副总经理
|
姓名: 郑锡林;证件名称: ;证件号码: ********;性别: ;职务: 副总经理
|
8 | 2005-07-27 | 法定代表人变更 |
姓名: 郑锡林;证件名称: ;证件号码: ********;性别: ;职务: 董事
|
姓名: 郑锡林;证件名称: ;证件号码: ********;性别: ;职务: 董事
|
9 | 2005-07-27 | 法定代表人变更 |
姓名: 叶铁花;证件名称: ;证件号码: ********;性别: ;职务: 副总经理
|
姓名: 叶铁花;证件名称: ;证件号码: ********;性别: ;职务: 副总经理
|
10 | 2005-07-27 | 法定代表人变更 |
姓名: 叶铁花;证件名称: ;证件号码: ********;性别: ;职务: 董事
|
姓名: 叶铁花;证件名称: ;证件号码: ********;性别: ;职务: 董事
|