序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚大年 | 70% | 70万人民币 |
2 | 姜传力 | 30% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龚大年
|
|
2 |
姜传力
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-08-18 | 住所变更 |
住所: 温州市车站大道*号华盟商务广场****室 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:绣山街道
|
住所: 温州市温州大道金宇商务楼十五层****室 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:绣山街道
|
2 | 2015-07-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 龚大年; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 杨雪钰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 龚大年; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 姜传力; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2015-07-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨雪钰; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 龚大年; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 姜传力; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 龚大年; 出资额: **; 百分比: **%
|
4 | 2015-07-28 | 组织机构变更 |
姓名: 龚大年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 杨雪钰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 龚大年; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 姜传力; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2014-09-09 | 住所变更 |
住所: 温州市车站大道万顺大厦一层*-*号 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:南浦街道
|
住所: 温州市车站大道*号华盟商务广场****室 邮政编码: ****** 电话: ***********住所所在行政区划:绣山街道
|
6 | 2014-09-09 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 批****兼零售预包装食品(食品流通许可证有效期至2014年7月13日止)
|
许可经营项目: 批****兼零售预包装食品(在食品流通许可证有效期限内经营)
|
7 |
无
|
清算组成员:龚大年、姜传力清算组组长:龚大年地址:温州市温州大道金宇商务楼十五层1501室联系方式:********
|