序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 池众伟 | 33.33% | 238.67万 |
2 | 陈秀娥 | 29.61% | 212.01万 |
3 | 池光忠 | 18.43% | 131.98万 |
4 | 陈素蓉 | 11.92% | 85.352万 |
5 | 陈日新 | 3.72% | 26.66万 |
6 | 陈金荣 | 2.98% | 21.328万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈素蓉
|
|
2 |
池众伟
|
|
3 |
陈日新
|
|
4 |
陈云者
|
|
5 |
陈金荣
|
|
6 |
陈秀娥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-01-19 | 清算组成员备案 |
无
|
清算组成员:池光忠陈素蓉陈日新池众伟陈金荣陈秀娥 清算组组长:陈素蓉 地址:瑞安市锦湖街道曹岙村 联系方式:********
|
2 | 2013-08-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈金荣; 出资额: **.***; 百分比: *.**%姓名: 陈日新; 出资额: **.**; 百分比: *.**%姓名: 陈素蓉; 出资额: **.***; 百分比: **.**%姓名: 池光忠; 出资额: ***.**; 百分比: **.***%姓名: 池众伟; 出资额: ***.**; 百分比: **.***%
|
姓名: 陈金荣; 出资额: **.***; 百分比: *.**%姓名: 陈日新; 出资额: **.**; 百分比: *.**%姓名: 陈素蓉; 出资额: **.***; 百分比: **.**%姓名: 池光忠; 出资额: ***.**; 百分比: **.***%姓名: 陈秀娥; 出资额: ***.**; 百分比: **.***% [新增]姓名: 池众伟; 出资额: ***.**; 百分比: **.***%
|
3 | 2013-08-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈金荣; 出资额: **.***; 百分比: *.**%姓名: 陈日新; 出资额: **.**; 百分比: *.**%姓名: 池众伟; 出资额: **.**; 百分比: *.**%姓名: 陈素蓉; 出资额: **.***; 百分比: **.**%姓名: 池光忠; 出资额: ***; 百分比: **.**%
|
姓名: 陈金荣; 出资额: **.***; 百分比: *.**%姓名: 陈日新; 出资额: **.**; 百分比: *.**%姓名: 陈素蓉; 出资额: **.***; 百分比: **.**%姓名: 池光忠; 出资额: ***.**; 百分比: **.***%姓名: 池众伟; 出资额: ***.**; 百分比: **.***%
|
4 | 2013-08-12 | 住所变更 |
住所: 安阳街道工业区C区 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:安阳街道
|
住所: 瑞安市安阳街道工业区C区 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:安阳街道
|
5 | 2013-08-12 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 塑料制品制造.销售;经营本企业生产的各类包装袋.旅游用品的出口业务.经营本企业生产.科研所需的原辅材料.机械设备.仪器仪表及零配件的进口业务(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外)*
|
一般经营项目: 塑料制品制造、销售
|
6 | 2009-06-04 | 变更注册号 |
注册号: ********013
|
注册号: ********57637
|
7 | 2009-05-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 陈金荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈日新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 陈素娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 陈素蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 陈云者; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 池光忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 池众伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理
|
姓名: 陈金荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈日新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 陈素娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 陈素蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 陈云者; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 池众伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理
|
8 | 2009-05-22 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
池光忠
|
陈素蓉
|
9 | 2006-12-29 | 住所变更 |
住所: 城关镇安阳工业区C区 邮政编码: ****** 电话: *******
|
住所: 安阳街道C区 邮政编码: ****** 电话: *******
|
10 | 2006-12-29 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1993-10-21 至 2007-1-5
|
营业期限: 1997-1-6 至 2017-1-5
|