序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上官福地 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 张毅 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
上官福地
|
|
2 |
张毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-31 | 经营范围变更 |
民间融资信息服务;民间借贷撮合服务;理财产品推荐服务;软件开****;销售(含网上销售)电子产品;投资管理;商务信息咨询(不含证券、期货);企业管理咨询;小件物品寄售服务(不含典当)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
民间融资信息服务;民间借贷撮合服务;理财产品推荐服务;提供网络借贷信息中介服务;软件开****;销售(含网上销售)电子产品;投资管理;商务信息咨询(不含证券、期货);企业管理咨询;小件物品寄售服务(不含典当)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-11-01 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:;原联络员固定电话:;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:上官福地;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:上官福地;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
3 | 2017-11-01 | 章程备案 |
|
|
4 | 2017-11-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 缪则今; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 郭明杰; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 上官福地; 证件号码: ********; 职位: 经理 [新增]姓名: 上官福地; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]姓名: 张毅; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
|
5 | 2017-11-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周剑; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 缪则今; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 郭明杰; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 张毅; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 上官福地; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2017-11-01 | 法定代表人变更 |
郭明杰
|
上官福地
|
7 | 2017-04-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********92075组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********27473R
|
8 | 2014-10-20 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
9 | 2014-10-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郭明杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 郭明杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 黄成亮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事 [退出]姓名: 黄一铭; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 应建龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑林林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周剑; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 诸麟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 缪则今; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事
|
姓名: 郭明杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 缪则今; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
10 | 2014-10-20 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 周剑; 出资额: ***.*; 百分比: **%姓名: 缪则今; 出资额: ***.*; 百分比: **%姓名: 郭明杰; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 周剑; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 缪则今; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 郭明杰; 出资额: ***; 百分比: **%
|