序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周桂同 | 100% | 2600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周桂同
|
|
2 |
胡瀚丹
|
|
3 |
陈开诚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周桂同; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 胡杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 胡瀚丹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 周桂同; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 胡瀚丹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 陈开诚; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2020-11-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 厉又玮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 周桂同; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 胡杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 周桂同; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 胡杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡瀚丹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
|
3 | 2020-07-13 | 股权转让股权变更 |
三虎混凝土集团有限公司 [退出]
|
周桂同 [新增]
|
4 | 2020-07-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 厉又玮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 周灵; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 胡杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 厉又玮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 周桂同; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 胡杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-07-13 | 出资方式备案 |
企业名称: 三虎混凝土集团有限公司; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;
|
姓名: 周桂同; 出资额: ****万; 出资形式: 货币;
|
6 | 2020-07-13 | 法定代表人变更 |
周灵
|
周桂同
|
7 | 2020-07-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2019-09-26 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
2600( + 160% )
|
9 | 2019-09-26 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 三虎混凝土集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 三虎混凝土集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
10 | 2019-09-26 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|