序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何观长 | 53% | 2760.24万人民币 |
2 | 杨业游 | 47% | 2447.76万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何观长
|
|
2 |
杨业游
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
温州瑞祥建筑劳务有限公司铜仁市分公司
|
陈善元 | 2018-03-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何观长; 出资额: ****.**万; 百分比: **%;姓名: 杨业游; 出资额: ****.**万; 百分比: **%;
|
姓名: 何观长; 出资额: ****.**万; 百分比: **%;姓名: 杨业游; 出资额: ****.**万; 百分比: **%;
|
2 | 2022-05-18 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
****
|
3 | 2021-11-12 | 经营范围变更 |
许可项目:建筑劳务分包;劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:道路货物运输站经营;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:建筑劳务分包;劳务派遣服务;城市建筑垃圾处置(清运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:道路货物运输站经营;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;土石方工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2021-11-12 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
5 | 2021-11-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何观长; 出资额: ****.**万; 百分比: **%;姓名: 杨业游; 出资额: ****.**万; 百分比: **%;
|
姓名: 何观长; 出资额: ****.**万; 百分比: **%;姓名: 杨业游; 出资额: ****.**万; 百分比: **%;
|
6 | 2020-11-17 | 经营范围变更 |
建筑工程劳务专业分包;劳务派遣;工程机械设备租赁;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:建筑劳务分包;劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:道路货物运输站经营;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
7 | 2018-05-24 | 经营范围变更 |
建筑工程劳务专业分包;劳务派遣;工程机械设备租赁。(凭资质经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑工程劳务专业分包;劳务派遣;工程机械设备租赁;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2018-04-24 | 章程备案 |
|
章程调整
|
9 | 2018-01-17 | 名称变更 |
温州恒基瑞祥建筑劳务有限公司
|
温州瑞祥建筑劳务有限公司
|
10 | 2018-01-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何观长; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 颜缺义; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 何观长; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 杨业游; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|