序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 五洲汽车商贸集团有限公司 | 25% | 10000万人民币 |
2 | 浙江一洲实业有限公司 | 11.2% | 4480万人民币 |
3 | 胜华波集团有限公司 | 9.675% | 3870万人民币 |
4 | 瑞安市五洲汽车销售服务有限公司 | 9.5% | 3800万人民币 |
5 | 瑞安市丰日机械有限公司 | 9% | 3600万人民币 |
6 | 瑞明控股有限公司 | 8.375% | 3350万人民币 |
7 | 温州力邦企业有限公司 | 4.75% | 1900万人民币 |
8 | 瑞安市大虎鞋业有限公司 | 4.75% | 1900万人民币 |
9 | 陈一照 | 3.75% | 1500万人民币 |
10 | 项碎娒 | 2.25% | 900万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
颜锡伍
|
|
2 |
王上胜
|
|
3 |
韩玉明
|
|
4 |
孙裕强
|
|
5 |
李爱国
|
|
6 |
郑世龙
|
|
7 |
戴大镇
|
|
8 |
吕航宇
|
|
9 |
张咸钦
|
|
10 |
余建媚
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
瑞安五洲小额贷款股份有限公司塘下支小服务站
|
戴大镇 | 2015-04-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 住所变更 |
瑞安市安阳街道华龙一品园商业区***号、***号、***号
|
浙江省瑞安市罗阳大道东晖华庭小区四号楼商铺第五层
|
2 | 2021-03-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余建媚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吕航宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 孙裕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张咸钦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴大镇; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 李爱国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王上胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑世龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 韩玉明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 颜锡伍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 余建媚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吕航宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 孙裕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张咸钦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴大镇; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 李爱国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王上胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩玉明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 颜锡伍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
3 | 2021-03-12 | 章程修正案备案 |
2019年8月27日章程修正案
|
2019年8月27日章程修正案
|
4 | 2020-10-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余建媚; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 吕育虎; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 孙裕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张咸钦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李爱国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王上胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 蒋义凡; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 郑世龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩玉明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 颜锡伍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 余建媚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吕航宇; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]姓名: 孙裕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张咸钦; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴大镇; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 李爱国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王上胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 郑世龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩玉明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 颜锡伍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
5 | 2018-04-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吕育虎; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 孙裕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张咸钦; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李爱国; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王上胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 蒋义凡; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 郑世龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 韩忠华; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事 [退出]姓名: 韩玉明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 颜锡伍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
姓名: 余建媚; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 吕育虎; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 孙裕强; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张咸钦; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李爱国; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王上胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 蒋义凡; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 郑世龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 韩玉明; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 颜锡伍; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
6 | 2017-07-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吕育虎; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 孙裕强; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 张咸钦; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 李爱国; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 林瑞贤; 证件号码: ********; 职位: 总经理 [退出]姓名: 王上胜; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 郑世龙; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 韩忠华; 证件号码: ********; 职位: 执行监事姓名: 韩玉明; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 颜锡伍; 证件号码: ********; 职位: 董事长
|
姓名: 吕育虎; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 孙裕强; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 张咸钦; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 李爱国; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 王上胜; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 蒋义凡; 证件号码: ********; 职位: 总经理 [新增]姓名: 郑世龙; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 韩忠华; 证件号码: ********; 职位: 执行监事姓名: 韩玉明; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 颜锡伍; 证件号码: ********; 职位: 董事长
|
7 | 2017-04-28 | 其他事项备案 |
|
瑞安光裕针织有限公司900万(2.25%)转让给孙小凯
|
8 | 2017-04-28 | 章程修正案备案 |
|
章程修正案调整
|
9 | 2017-02-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 韩玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 韩忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 李爱国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林瑞贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 吕育虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈瑞民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 孙裕强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王上胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 颜锡伍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑世龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
姓名: 韩玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 韩忠华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 李爱国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林瑞贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 吕育虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孙裕强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王上胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 颜锡伍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 张咸钦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑世龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
10 | 2017-02-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郑世龙
|
颜锡伍
|