序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2006-04-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
毛家慧
|
李进
|
2 | 2003-04-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
林日鹏
|
毛家慧
|
3 | 2003-04-02 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
1998/07/09-2003/01/23
|
1998/07/09-2013/01/23
|
4 | 2000-09-21 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
1998/07/09-2000/07/09
|
1998/07/09-2003/01/23
|
5 | 2000-09-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
负责人:蔡景烛
|
负责人:林日鹏
|