序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-27 | 负责人变更 |
柯晓 [退出]
|
李战胜 [新增]
|
2 | 2019-07-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:金晓文;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:金晓文;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:金晓文;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:金晓文;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2019-07-05 | 负责人变更 |
林建华 [退出]
|
柯晓 [新增]
|
4 | 2017-05-10 | 负责人变更 |
钟世华 [退出]
|
林建华 [新增]
|
5 | 2017-05-10 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:杨念明;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:金晓文;原财务负责人固定电话:*******;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:金晓文;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:金晓文;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2017-05-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
钟世华
|
林建华
|
7 | 2016-04-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:609390002
|
统一社会信用代码:*****U
|
8 | 2014-09-02 | 负责人变更 |
刘华锋 [退出]
|
钟世华 [新增]
|
9 | 2014-09-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
刘华锋
|
钟世华
|
10 | 2011-08-22 | 负责人变更 |
陈久春 [退出]
|
刘华锋 [新增]
|