序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:林天银;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陈伟;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:包青青;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈伟;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2021-09-29 | 负责人变更 |
季绍丹 [退出]
|
包青青 [新增]
|
3 | 2017-06-07 | 负责人变更 |
李友超 [退出]
|
季绍丹 [新增]
|
4 | 2017-06-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
李友超
|
季绍丹
|
5 | 2015-11-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********52957R
|
6 | 2015-11-17 | 名称变更 |
平阳县农村信用合作联社鳌江信用社雁门分社
|
浙江平阳农村商业银行股份有限公司鳌江支行雁门分理处
|
7 | 2015-11-17 | 企业类型变更 |
股份合作企业分支机构
|
股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)
|
8 | 2011-11-14 | 负责人变更 |
叶燕飞 [退出]
|
李友超 [新增]
|
9 | 2011-11-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
叶燕飞
|
李友超
|
10 | 2009-09-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2005-7-20 至
|
营业期限: 2005-7-20 至 9999-9-9
|