序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-12-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李娜;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王怀忠;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:黄月英;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:黄月英;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2018-12-19 | 负责人变更 |
李娜 [退出]
|
庄传之 [新增]
|
3 | 2015-09-25 | 负责人变更 |
朱坤乐 [退出]
|
李娜 [新增]
|
4 | 2015-09-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****R
|
5 | 2015-09-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱坤乐
|
李娜
|
6 | 2014-06-04 | 企业类型变更 |
股份合作企业分支机构
|
股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)
|
7 | 2014-06-04 | 名称变更 |
浙江苍南农村合作银行马站支行
|
浙江苍南农村商业银行股份有限公司马站支行
|
8 | 2013-02-04 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 吸收公众存款,****放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据承兑与贴现,代理****行、代理兑付、承销政府债券,从事借记卡业务,代理收付款项及代理保险业务,以及经银行业监督管理机构批准的其他业务。
|
许可经营项目: 吸收公众存款,****放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据承兑与贴现,代理****行、代理兑付、承销政府债券,从事借记卡业务,代理收付款项以及经银行业监督管理机构批准的其他业务。
|
9 | 2013-02-04 | 实收资本变更 |
0.1
|
0
|
10 | 2013-02-04 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨昔皇
|
朱坤乐
|