序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 施冰杰 | 65.26732% | 6592万人民币 |
2 | 施中旦 | 14.98515% | 1513.5万人民币 |
3 | 薛文锋 | 9.90099% | 1000万人民币 |
4 | 施夕夕 | 1.67327% | 169万人民币 |
5 | 施国锋 | 1.41584% | 143万人民币 |
6 | 施卫国 | 1.15842% | 117万人民币 |
7 | 金振宇 | 1.0297% | 104万人民币 |
8 | 施展东 | 1.0297% | 104万人民币 |
9 | 徐崇开 | 0.64356% | 65万人民币 |
10 | 林洁 | 0.51485% | 52万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
施冰杰
|
|
2 |
施国锋
|
|
3 |
施卫国
|
|
4 |
薛文锋
|
|
5 |
陈海明
|
|
6 |
翁飞萍
|
|
7 |
郑毓玖
|
|
8 |
胡建招
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长江电气集团股份有限公司上海分公司
|
陈海明 | 2015-03-18 |
2 |
长江电气集团股份有限公司乐清成套分公司
|
薛文锋 | 2010-11-29 |
3 |
长江电气股份有限公司乐清柳市销售部
|
胡建招 | 2006-05-11 |
4 |
长江电气股份有限公司赣州销售分公司
|
倪龙飞 | 2002-05-21 |
5 |
长江电气股份有限公司大庆分公司
|
赵碎微 | 2002-05-20 |
6 |
长江电气股份有限公司合肥分公司
|
吴理永 | 2002-04-28 |
7 |
浙江长江电气股份有限公司莱芜销售分公司
|
陈宣铜 | 2000-07-20 |
8 |
浙江长江电气股份有限公司柳州分公司
|
林益文 | 2000-03-06 |
9 |
浙江长江电气股份有限公司中山市坦洲分公司
|
薛建龙 | 2000-02-28 |
10 |
浙江长江电气股份有限公司丹阳销售分公司
|
吴仁辉 | 2000-02-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-29 | 章程修正案备案 |
详见2021年12月9日修改的公司章程修正案
|
详见2022年3月28日修改的公司章程修正案
|
2 | 2022-03-04 | 章程备案 |
|
详见2022年2月27日章程备案
|
3 | 2021-12-15 | 章程修正案备案 |
|
详见2021年12月9日修改的公司章程修正案
|
4 | 2021-10-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 施中旦; 证件号码: ***************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 施冰杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 施卫国; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 翁飞萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡建招; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 薛文锋; 证件号码: ***************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 郑毓玖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈海明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 施冰杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 施卫国; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 施国锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 翁飞萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡建招; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 薛文锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 郑毓玖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈海明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2021-10-27 | 法定代表人变更 |
施中旦
|
施冰杰
|
6 | 2021-06-10 | 章程备案 |
|
2021年5月29日章程修正案备案
|
7 | 2021-05-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 施中旦; 证件号码: ***************; 职位: 董事长;姓名: 施冰杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 施卫国; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 翁飞萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡建招; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 薛文锋; 证件号码: ***************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 金国成; 证件号码: ***************; 职位: 董事; [退出]姓名: 钱燕琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 施中旦; 证件号码: ***************; 职位: 董事长;姓名: 施冰杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 施卫国; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 翁飞萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡建招; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 薛文锋; 证件号码: ***************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 郑毓玖; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈海明; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
8 | 2016-05-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********391952
|
9 | 2014-11-24 | 高级管理人员备案 |
施中旦,薛文锋,施冰杰,金国成,施卫国,胡建招,钱燕琴,施冰茹 [退出]
|
施中旦,薛文锋,施冰杰,金国成,施卫国,胡建招,钱燕琴,翁飞萍 [新增]
|
10 | 2010-06-30 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 高低压电器、仪器仪表、电子产品的制造;成套设备、金属材料、化工产品(不含危险品)、建筑材料的销售;生物工程、化学电源的生产和销售,房地产投资,实业投资,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外)。
|
一般经营项目: 高低压电器、仪器仪表、电子产品、成套设备、金属材料、化工产品(不含危险品)、建筑材料、生物工程、化学电源的生产和销售,房地产投资,实业投资,经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外)。
|