序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-10 | 负责人变更 |
李超群 [退出]
|
严光乐 [新增]
|
2 | 2018-09-28 | 负责人变更 |
缪翔 [退出]
|
李超群 [新增]
|
3 | 2018-09-28 | 法定代表人变更 |
缪翔
|
李超群
|
4 | 2017-03-21 | 负责人变更 |
尹芳芳 [退出]
|
缪翔 [新增]
|
5 | 2017-03-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:舒旭光,原联络员固定电话:********,原联络员移动电话:*********** ,原联络员电子邮箱:,原联络员身份证件类型:,原联络人员证件号码:,原财务负责人姓名:胡蓉,原财务负责人固定电话:********,原财务负责人移动电话:,原财务负责人电子邮箱:,原财务负责人证件名称:,原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:舒旭光,现联络员固定电话:********,现联络员移动电话:*********** ,现联络员电子邮箱:,现联络员身份证件类型:,现联络人员证件号码:******************,现财务负责人姓名:胡蓉,现财务负责人固定电话:********,现财务负责人移动电话:***********,现财务负责人电子邮箱:,现财务负责人证件名称:,现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2017-03-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
尹芳芳
|
缪翔
|
7 | 2016-05-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:730893613
|
统一社会信用代码:*****M
|
8 | 2013-11-25 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈坚
|
尹芳芳
|
9 | 2012-08-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
金永亮
|
陈坚
|
10 | 2012-08-20 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|