序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 章高金 | 60% | 1221.6万人民币 |
2 | 陈朴素 | 40% | 814.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董其银
|
|
2 |
章高金
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
温州港富置业有限公司钱皇绿都项目部
|
蔡云斌 | 2009-06-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-08 | 法定代表人变更 |
陈朴素
|
董其银
|
2 | 2018-01-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 章高金; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈朴素; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 章高金; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 董其银; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]
|
3 | 2016-04-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 章高金; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑恩昌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 陈朴素; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 章高金; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
4 | 2016-04-13 | 法定代表人变更 |
郑恩昌
|
陈朴素
|
5 | 2016-04-13 | 组织机构变更 |
姓名: 章高金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑恩昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 陈朴素; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 章高金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2015-12-01 | 名称变更 |
温州新雅房地产开****有限公司
|
温州港富置业有限公司
|
7 | 2015-11-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********14422N
|
8 | 2015-11-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李培塔; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑恩昌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 章高金; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑恩昌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
9 | 2015-11-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 新雅投资集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
姓名: 陈朴素; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增]姓名: 章高金; 出资额: ****.*; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2015-11-19 | 组织机构变更 |
姓名: 李培塔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑恩昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 章高金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑恩昌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|