序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
戴朝霞
|
潘柳媛
|
2 | 2015-10-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****C
|
3 | 2015-10-15 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 零售预包装食品,散装食品(食品流通许可证有效期至2013年10月12日止)
|
许可经营项目: 零售预包装食品,散装食品(在食品流通许可证有效期内经营)
|
4 | 2011-09-16 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孙惠靖
|
戴朝霞
|