序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙强 | 70% | 705.6万人民币 |
2 | 孙余强 | 30% | 302.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙强
|
|
2 |
孙余强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********895212
|
2 | 2015-03-26 | 名称变更 |
乐清市瑞强电力科技有限公司
|
浙江瑞强电力科技有限公司
|
3 | 2015-03-11 | 注册资本(金)变更 |
**
|
****
|
4 | 2015-03-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 孙强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 孙余强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 孙强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 孙强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 孙余强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2015-03-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙余强; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 孙强; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 孙余强; 出资额: ***.*; 百分比: **%姓名: 孙强; 出资额: ***.*; 百分比: **%
|
6 | 2015-03-11 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2011-9-21 至 2021-9-20
|
营业期限: 2011-9-21 至 9999-9-9
|
7 | 2015-03-11 | 注册资本(金)变更 |
50
|
1008( + 1916% )
|
8 | 2015-03-11 | 实收资本变更 |
50
|
0
|
9 | 2015-03-11 | 组织机构变更 |
姓名: 孙强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 孙强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 孙余强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 孙强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 孙强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 孙余强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|