序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡云云 | 50% | 250万人民币 |
2 | 吴金剑 | 35% | 175万人民币 |
3 | 王奇 | 15% | 75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡云云
|
|
2 |
吴金剑
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-05-25
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2017-11-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:卜启军;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:王奇;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:胡云云;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:********@QQ.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:王奇;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
3 | 2017-11-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卜启军; 证件号码: ********; 职位: 经理 [退出]姓名: 吴金剑; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 胡云云; 证件号码: ********; 职位: 执行董事
|
姓名: 吴金剑; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 胡云云; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理
|
4 | 2017-11-27 | 法定代表人变更 |
卜启军
|
胡云云
|
5 | 2016-12-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卜启军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 林光荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 尤剑森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 卜启军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 胡云云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 吴金剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2016-12-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 尤剑森; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 林光荣; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 王奇; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 吴金剑; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 胡云云; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2016-12-16 | 住所变更 |
住所: 瑞安市锦湖街道瑞湖路体育馆首层 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 瑞安市锦湖街道瑞湖路体育馆首层 邮政编码: ****** 电话: ********
|
8 | 2016-12-16 | 组织机构变更 |
姓名: 卜启军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 林光荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 尤剑森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 卜启军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 胡云云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 吴金剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2016-09-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林光荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 尤剑森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 缪慧蘋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 卜启军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 林光荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 尤剑森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
10 | 2016-09-18 | 组织机构变更 |
姓名: 林光荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 尤剑森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 缪慧蘋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 卜启军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 林光荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 尤剑森; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|