序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李振东 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 李爱芳 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李振东
|
|
2 |
李爱芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-29 | 经营期限(营业期限)备案 |
营业期限至: 2025-01-27
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2022-07-29 | 出资日期备案 |
姓名: 李振东; 出资日期: 2024-12-31;姓名: 李爱芳; 出资日期: 2025-01-26;
|
姓名: 李振东; 出资日期: 2052-12-31;姓名: 李爱芳; 出资日期: 2052-12-31;
|
3 | 2022-07-29 | 章程备案 |
|
|
4 | 2022-07-29 | 出资方式备案 |
姓名: 李振东; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 李爱芳; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
姓名: 李振东; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;姓名: 李爱芳; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
5 | 2022-07-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李振东; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 王显权; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 李振东; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 李爱芳; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
6 | 2022-07-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李振东; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李振东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 王显权; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名:池晓平;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 李振东; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李振东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 李爱芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名:池晓平;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
7 | 2020-01-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李振东; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 李爱芳; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 李振东; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 王显权; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
8 | 2020-01-16 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
9 | 2020-01-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李振东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 李振东; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李爱芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 李振东; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李振东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 王显权; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
10 | 2016-08-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********44642
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********82783W
|