序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵成国 | 40.81% | 1224.3万人民币 |
2 | 浙江宝创汽车部件开****有限公司 | 25.8% | 774万人民币 |
3 | 温州易津创业投资合伙企业(有限合伙) | 23% | 690万人民币 |
4 | 朱建金 | 5.39% | 161.7万人民币 |
5 | 朱传相 | 5% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱传鲜
|
|
2 |
朱传相
|
|
3 |
杜积尧
|
|
4 |
朱建金
|
|
5 |
朱军
|
|
6 |
邵成国
|
|
7 |
李山
|
|
8 |
王敏
|
|
9 |
赵佩佩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-15 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
|
2 | 2018-11-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张云峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 张清玉; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事 [退出]姓名: 朱传相; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 朱传鲜; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 朱建金; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 王仁丰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 赵佩佩; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 邵成国; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 隋成国; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
|
3 | 2017-12-12 | 经营范围变更 |
灭火剂、灭火器消防新材料、消防器材、消防设备的研****、生产、销售(不含化学危险品);消防信息咨询、商务信息咨询(不含金融、证券)、企业管理咨询、货物进出口、技术进出口。
|
|
4 | 2016-12-12 | 章程修正案备案 |
2015年6月11日章程
|
|
5 | 2016-12-12 | 投资人(股权)备案 |
万贤 [退出]朱建金 [退出]朱传相 [退出]
|
|
6 | 2016-12-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄胜丰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 隋成国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴秋菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 叶伟听; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 虞秋华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行监事 [退出]姓名: 朱传鲜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱传相; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 朱建金; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱建金; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
|
7 | 2016-12-12 | 组织机构变更 |
姓名: 黄胜丰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 隋成国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴秋菊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 叶伟听; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 虞秋华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行监事 [退出]姓名: 朱传鲜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱传相; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 朱建金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱建金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
|
8 | 2016-12-12 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 灭火剂、灭火器消防新材料、消防器材、消防设备的研****、生产、销售(不含化学危险品);商务信息咨询(不含金融、证券、期货)、企业管理咨询;货物进出口、技术进出口。
|
|
9 | 2016-12-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱传相
|
|
10 | 2016-04-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********97276
组织机构代码证:********
|
|