序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张画梅 | 70% | 7万人民币 |
2 | 续长江 | 30% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
续长江
|
|
2 |
张画梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-07-08
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2020-06-01 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2020-06-01 | 住所变更 |
乐清市七里港镇曹田后村
|
浙江省温州市乐清市柳市镇曹田后村
|
4 | 2016-03-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********286224
|
5 | 2014-11-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张画梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张世和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张世和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 续长江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 续长江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 张画梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
6 | 2014-11-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张画梅; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 张世和; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 续长江; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 张画梅; 出资额: *; 百分比: **%
|
7 | 2014-11-14 | 组织机构变更 |
姓名: 张画梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 张世和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张世和; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 续长江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 续长江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 张画梅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
8 | 2014-11-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张世和
|
续长江
|
9 | 2011-02-25 | 住所变更 |
住所: 乐清市柳市镇前窑村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:柳市镇
|
住所: 乐清市七里港镇曹田后村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:七里港镇
|