序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶宣伟 | 90% | 27万人民币 |
2 | 金雄彪 | 10% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶宣伟
|
|
2 |
金雄彪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-09 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2006/12/15 至 2016/12/14
|
营业期限: 2006/12/15 至
|
2 | 2016-04-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********0779XT
|
3 | 2014-05-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金鲜丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 叶宣伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 金雄彪; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 叶宣伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
4 | 2014-05-16 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 金鲜丽; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 叶宣伟; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 金雄彪; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 叶宣伟; 出资额: **; 百分比: **%
|
5 | 2014-05-16 | 组织机构变更 |
姓名: 金鲜丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 叶宣伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 金雄彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 叶宣伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
6 | 2012-05-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶宣伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 叶宣伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 余林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 金鲜丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 叶宣伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
7 | 2012-05-10 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 余林; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 叶宣伟; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 金鲜丽; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 叶宣伟; 出资额: **; 百分比: **%
|
8 | 2012-05-10 | 组织机构变更 |
姓名: 叶宣伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 叶宣伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 余林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 金鲜丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 叶宣伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
9 | 2011-06-13 | 变更注册号 |
注册号: ********589
|
注册号: ********
|
10 | 2011-06-03 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 主营国内旅游业务(有效期至2009年11月27日止)
|
许可经营项目: 国内旅游业务、入境旅游业务
|