序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈伟 | 80% | 400万人民币 |
2 | 陈海峰 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈伟
|
|
2 |
陈海峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-05 | 章程备案 |
|
|
2 | 2019-11-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
3 | 2017-05-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
4 | 2014-01-08 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
|
5 | 2011-09-21 | 投资人(股权)变更 |
|
|
6 | 2011-09-21 | 实收资本变更 |
|
|
7 | 2011-09-21 | 注册资本(金)变更 |
|
|
8 | 2010-06-03 | 高级管理人员备案 |
|
|
9 | 2010-06-03 | 投资人(股权)变更 |
|
|
10 | 2010-06-03 | 组织机构变更 |
|
|