序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙传平 | 55% | 165万人民币 |
2 | 孙传伟 | 45% | 135万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾文亮
|
|
2 |
孙传伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-18 | 法定代表人变更 |
孙传平
|
顾文亮
|
2 | 2019-11-18 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2019-11-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:孙传平;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:孙传平;原财务负责人固定电话:***********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:顾文亮;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:顾文亮;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-11-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙传伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙传平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 孙传伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 顾文亮; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 顾文亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
|
5 | 2016-07-01 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
6 | 2016-07-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********18944C
|
7 | 2016-07-01 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 孙传伟; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 孙传平; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 孙传伟; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 孙传平; 出资额: ***; 百分比: **%
|
8 | 2016-07-01 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2013/04/08 至 2023/04/07
|
营业期限: 2013/04/08 至 2033/04/07
|
9 | 2016-07-01 | 注册资本(金)变更 |
60
|
300( + 400% )
|