序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐显锋 | 15% | 300万人民币 |
2 | 徐碧龙 | 13.5% | 270万人民币 |
3 | 余荣岳 | 11% | 220万人民币 |
4 | 李集耕 | 11% | 220万人民币 |
5 | 陈立东 | 10% | 200万人民币 |
6 | 吴小勤 | 10% | 200万人民币 |
7 | 蔡忠凯 | 9.5% | 190万人民币 |
8 | 李淼 | 6% | 120万人民币 |
9 | 应达楚 | 6% | 120万人民币 |
10 | 蔡丽芬 | 5% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜福新
|
|
2 |
蔡丽芬
|
|
3 |
余荣岳
|
|
4 |
徐碧龙
|
|
5 |
李集耕
|
|
6 |
应达楚
|
|
7 |
陈立东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-11-17
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2019-10-11 | 住所变更 |
温州市美人台大厦*幢***室
|
浙江省温州市鹿城区大士门芳景大厦*幢****室
|
3 | 2016-04-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********41681
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********3412XB
|
4 | 2015-06-09 | 住所变更 |
住所: 温州市鹿城区车站大道万顺大厦B幢****室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:温州市鹿城区
|
住所: 温州市美人台大厦*幢***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:五马街道
|
5 | 2013-04-16 | 住所变更 |
住所: 温州市鹿城区车站大道财富中心*层***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:温州市鹿城区
|
住所: 温州市鹿城区车站大道万顺大厦B幢****室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:温州市鹿城区
|
6 | 2013-02-01 | 法定代表人变更 |
徐显锋
|
姜福新
|
7 | 2013-02-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡丽芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陈立东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李集耕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐碧龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐显锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 徐显锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 应达楚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 余荣岳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 蔡丽芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陈立东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 姜福新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 姜福新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 李集耕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐碧龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 应达楚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 余荣岳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
8 | 2013-02-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 章文法; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 蔡丽芬; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 李淼; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 应达楚; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 蔡忠凯; 出资额: ***; 百分比: *.*%姓名: 陈立东; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 吴小勤; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 李集耕; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 余荣岳; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 徐碧龙; 出资额: ****; 百分比: **.*%姓名: 徐显峰; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 章文法; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 蔡丽芬; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 李淼; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 应达楚; 出资额: ***; 百分比: *%姓名: 蔡忠凯; 出资额: ***; 百分比: *.*%姓名: 陈立东; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 吴小勤; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 李集耕; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 余荣岳; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 徐碧龙; 出资额: ***; 百分比: **.*%姓名: 徐显锋; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2013-02-01 | 注册资本(金)变更 |
10000
|
2000( - 80% )
|
10 | 2013-02-01 | 组织机构变更 |
姓名: 蔡丽芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陈立东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李集耕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐碧龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐显锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 徐显锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 应达楚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 余荣岳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 蔡丽芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陈立东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 姜福新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 姜福新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 李集耕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐碧龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 应达楚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 余荣岳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|