序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄新央 | 90% | 180万人民币 |
2 | 余林余 | 10% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄新央
|
|
2 |
余林余
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-15 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
|
2 | 2018-11-08 | 住所变更 |
浙江省乐清市柳市镇曹田前村工业区
|
|
3 | 2018-11-08 | 章程备案 |
|
|
4 | 2016-04-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
|
5 | 2015-05-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
|
6 | 2015-05-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈丹; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 张敏; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
|
7 | 2015-05-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2014-3-6 至 2024-3-5
|
|
8 | 2015-05-22 | 法定代表人变更 |
张敏
|
|
9 | 2015-05-22 | 组织机构变更 |
姓名: 陈丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 张敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
|