序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海盈云科技有限公司 | 64.86% | 5829.6168万人民币 |
2 | 温州禾禾投资管理有限公司 | 35.14% | 3158.3832万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓胜忠
|
|
2 |
陈云烽
|
|
3 |
朱爱武
|
|
4 |
王琼怡
|
|
5 |
沈凌宇
|
|
6 |
李丹
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
高邦集团有限公司第一分公司
|
陈云键 | 2010-10-26 |
2 |
浙江高邦服饰集团有限公司高邦服饰形象店
|
朱爱武 | 2007-07-25 |
3 |
浙江高邦服饰集团有限公司杭州分公司
|
陈云烽 | 2007-06-11 |
4 |
浙江高邦服饰集团有限公司大连办事处
|
陈云烽 | 2004-03-31 |
5 |
高邦集团有限公司五马高邦服饰专卖店
|
朱爱武 | 2001-10-25 |
6 |
浙江高邦服饰集团有限公司公园路高邦服饰专卖店
|
朱爱武 | 2000-03-31 |
7 |
五马高邦服饰专卖店
|
||
8 |
大众高邦服饰专卖店
|
||
9 |
公园路高邦服饰专卖店
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈云烽; 出资额: ****.**万; 百分比: **.****%; [退出]姓名: 朱爱武; 出资额: ****.**万; 百分比: **.****%; [退出]
|
企业名称: 上海盈云科技有限公司; 出资额: ****.****万; 百分比: **.**%; [新增]企业名称: 温州禾禾投资管理有限公司; 出资额: ****.****万; 百分比: **.**%; [新增]
|
2 | 2020-06-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曹丽丽; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 朱爱武; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱爱武; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王琼怡; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈云烽; 证件号码: ***************; 职位: 副董事长;姓名: 项战戈; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 朱爱武; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱爱武; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 李丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王琼怡; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邓胜忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 陈云烽; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 项战戈; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-06-08 | 法定代表人变更 |
曹丽丽
|
邓胜忠
|
4 | 2020-06-08 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王琼怡;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李丹;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王琼怡;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:徐帆;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2019-06-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-09-29
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
6 | 2016-12-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********443042
|
7 | 2015-09-29 | 高级管理人员备案 |
曹丽丽,陈云烽,朱爱武,李丹,项战戈,王琼怡 [退出]
|
曹丽丽,陈云烽,朱爱武,李丹,项战戈,王琼怡,朱爱武 [新增]
|
8 | 2015-09-24 | 高级管理人员备案 |
曹丽丽,陈云烽,朱爱武,朱春元,陈速,徐小红 [退出]
|
曹丽丽,陈云烽,朱爱武,李丹,项战戈,王琼怡 [新增]
|
9 | 2015-09-11 | 法定代表人变更 |
朱爱武
|
曹丽丽
|
10 | 2015-09-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曹丽丽; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陈速; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈云烽; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 徐小红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 朱爱武; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 朱春元; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事
|
姓名: 曹丽丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 陈速; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈云烽; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 徐小红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 朱爱武; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 朱春元; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事
|