序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱强 | 51% | 2550万人民币 |
2 | 董福华 | 49% | 2450万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱强
|
|
2 |
董福华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********62444C
|
2 | 2014-11-03 | 住所变更 |
住所: 温州经济技术开****区国大广场***室***室C区 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:高新区科技园(蒲州街道)
|
住所: 温州市车站大道***号B幢***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:高新区科技园(蒲州街道)
|
3 | 2014-11-03 | 名称变更 |
温州融东投资咨询有限公司
|
温州融东汽车服务有限公司
|
4 | 2014-11-03 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 投资信息、经济信息咨询服务(不含证券、期货信息)。
|
一般经营项目: 汽车销售(不含九座以下乘用车);汽车导购;汽车事务代理;汽车信息服务;代理车辆上牌、年检、过户手续。
|
5 | 2014-09-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2011-2-16 至 2021-2-15
|
营业期限: 2011-2-16 至 9999-9-9
|
6 | 2014-09-30 | 法定代表人变更 |
谭建国
|
朱强
|
7 | 2014-09-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 谭建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 张光忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 董福华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 朱强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
8 | 2014-09-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张光忠; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出]企业名称: 浙江中安担保集团有限公司; 出资额: **.*; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
姓名: 董福华; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]姓名: 朱强; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2014-09-30 | 组织机构变更 |
姓名: 谭建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 张光忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 董福华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 朱强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
10 | 2014-09-30 | 注册资本(金)变更 |
50
|
5000( + 9900% )
|