序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 温州市鹿城区财政局(温州市鹿城区人民政府国有资产监督管理办公室) | 100% | 15500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周游
|
|
2 |
马忠华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-13 | 住所变更 |
温州市鹿城区惠民路上陡门住宅区七组团**幢(鹿城建设大楼)
|
浙江省温州市鹿城区南郊街道吴桥路C地块划龙桥路***号仁信大厦第*层南首***室
|
2 | 2021-01-22 | 其他事项备案 |
|
公司章程修改备案:增加党组织;
|
3 | 2020-09-30 | 法定代表人变更 |
高锋
|
周游
|
4 | 2020-09-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐夫忠; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 徐超凡; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 李侠; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 李杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 汤念丹; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王哲人; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [退出]姓名: 陈兴俊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈康右; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈超; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 高锋; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]
|
姓名: 周游; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 马忠华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
5 | 2018-10-26 | 法定代表人变更 |
胡成聪
|
高锋
|
6 | 2018-10-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:胡成聪;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:胡成聪;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:高锋;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:高锋;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2017-12-01 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 温州市鹿城城市****展有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***% [退出]
|
企业名称: 温州市鹿城区财政局; 出资额: *****万; 百分比: ***% [新增]
|
8 | 2017-12-01 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:刘彬鹏;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:狄盈玲;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:胡成聪;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:胡成聪;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2017-12-01 | 法定代表人变更 |
刘彬鹏
|
胡成聪
|
10 | 2017-12-01 | 市场主体类型变更 |
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
有限责任公司(国有独资)
|