序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟慧明
|
|
2 |
陈蓉蓉
|
|
3 |
项全访
|
|
4 |
徐颖
|
|
5 |
罗健
|
|
6 |
黄旭海
|
|
7 |
朱爱群
|
|
8 |
胡侠飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱爱群; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 胡侠飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 钟伟新; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 陈蓉蓉; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 陈蓉蓉; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 项全访; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄旭海; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
姓名: 徐颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱爱群; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 罗健; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 胡侠飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 钟慧明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 陈蓉蓉; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 陈蓉蓉; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 项全访; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 黄旭海; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
2 | 2020-04-24 | 法定代表人变更 |
钟伟新
|
钟慧明
|
3 | 2019-12-12 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
****
|
4 | 2019-12-12 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 瑞安市国有资产投资集团有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 瑞安市国有资产投资集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
5 | 2019-01-30 | 法定代表人变更 |
丁俊辉
|
钟伟新
|
6 | 2019-01-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁俊辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]姓名: 张建霞; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [退出]姓名: 张建霞; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]姓名: 徐鹉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 李芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵永勤; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事 [退出]姓名: 钟伟新; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈瑜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 项全访; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 徐颖; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 朱爱群; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 李芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 胡侠飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 钟伟新; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 陈蓉蓉; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 [新增]姓名: 陈蓉蓉; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]姓名: 项全访; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 黄旭海; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]
|
7 | 2018-02-05 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
8 | 2018-02-05 | 联系电话变更 |
***********
|
********
|
9 | 2018-02-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁俊辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 张建霞; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 张建霞; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 徐鹉; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵永勤; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事姓名: 陈云华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 陈瑜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 项全访; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
姓名: 丁俊辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 张建霞; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长姓名: 张建霞; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 徐鹉; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 李芸; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 赵永勤; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事姓名: 钟伟新; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 陈瑜; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 项全访; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
10 | 2018-02-05 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
10000( + 900% )
|