序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈和平 | 55% | 92.95万人民币 |
2 | 金田崇 | 45% | 76.05万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金群
|
|
2 |
陈和平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-04 | 住所变更 |
浙江省温州市瓯海区梧田街道盛新花园*幢***室(仅限办公使用)
|
浙江省温州市瓯海区娄桥街道长浃河南路***号广丰大厦***室
|
2 | 2021-06-04 | 管辖单位变更 |
梧田所
|
娄桥所
|
3 | 2020-12-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:金田崇;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:金田崇;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:金田崇;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:黄小跃;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2020-12-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈和平; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 金田崇; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
姓名: 陈和平; 出资额: **.**万; 百分比: **%;姓名: 金田崇; 出资额: **.**万; 百分比: **%;
|
5 | 2020-12-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金田崇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 陈和平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 金群; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 陈和平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2020-12-29 | 法定代表人变更 |
金田崇
|
金群
|
7 | 2020-12-29 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
8 | 2019-12-17 | 住所变更 |
浙江省温州市瓯海区潘桥街道华亭村中花路*弄**号
|
浙江省温州市瓯海区梧田街道盛新花园*幢***室(仅限办公使用)
|
9 | 2019-12-17 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:
|
新邮政编码:325000
|
10 | 2019-09-11 | 多证合一备案 |
单位办理住房公积金缴存登记
|
|