序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 巨建芬 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐华杰
|
|
2 |
巨建芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 经营范围变更 |
许可项目:药品批****;药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
许可项目:药品零售;食品经营;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:农副产品销售;针纺织品及原料销售;日用百货销售;家用电器销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;家居用品销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用品销售;母婴用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);文具用品零售;体育用品及器材零售;五金产品零售;单用途商业预付卡代理销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品添加剂销售;电子产品销售;日用杂品销售;保健用品(非食品)销售;市场营销策划;健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2021-02-25 | 经营范围变更 |
药品销售;中药材销售;第一类医疗器械、第二类医疗器械零售;食品、化妆品、日用品、消毒用品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:药品批****;药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
3 | 2021-02-25 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2020-12-17 | 法定代表人变更 |
侯金萍
|
徐华杰
|
5 | 2020-12-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 侯金萍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 巨建芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 巨建芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐华杰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
6 | 2019-12-16 | 经营范围变更 |
处方药与非处方药:抗生素制剂、化学药制剂、中药材(饮片)(限品种供应)、中成药、生化药品、生物制品零售;中药材零售;第一类医疗器械、第二类医疗器械零售;食品、保健食品、化妆品、日用品、消毒用品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
药品销售;中药材销售;第一类医疗器械、第二类医疗器械零售;食品、化妆品、日用品、消毒用品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-07-02 | 法定代表人变更 |
巨建芬
|
侯金萍
|
8 | 2019-07-02 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
9 | 2019-07-02 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:巨建芬;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:巨建芬;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:侯金萍;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:侯金萍;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2019-07-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 侯金萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 巨建芬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 巨建芬; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 侯金萍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 巨建芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|