序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波中远海运集装箱运输有限公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈传明
|
|
2 |
蒋俊
|
|
3 |
陈标
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-09 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波中远国际货运有限公司; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 宁波中远海运集装箱运输有限公司; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [名称变更]
|
2 | 2016-11-24 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 上海中远集装箱船务代理有限公司; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 宁波中远国际货运有限公司; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
3 | 2016-11-24 | 名称变更 |
温州中远集装箱船务代理有限公司
|
温州中远海运集装箱船务代理有限公司
|
4 | 2016-09-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄冬画; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 沙镇毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈标; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 陈传明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 蒋俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
5 | 2016-09-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
沙镇毅
|
陈传明
|
6 | 2016-09-07 | 组织机构变更 |
姓名: 黄冬画; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 沙镇毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈标; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 陈传明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 蒋俊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
7 | 2016-07-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********356771
|
8 | 2012-06-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄冬画; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 江海明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 黄冬画; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 沙镇毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2012-06-15 | 组织机构变更 |
姓名: 黄冬画; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 江海明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 黄冬画; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 沙镇毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 张建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
10 | 2012-06-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
黄冬画
|
沙镇毅
|