序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏月婵 | 95% | 95万人民币 |
2 | 高树青 | 5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高树青
|
|
2 |
苏月婵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-14 | 住所变更 |
苍南县灵溪镇建兴东路***号
|
浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路***号
|
2 | 2020-07-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-07-21
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2016-05-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********82332
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********50645E
|
4 | 2014-09-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 高树青; 证件名称: ; 证件号码: *****************x; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 林澄; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 高树青; 证件名称: ; 证件号码: *****************x; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 苏月婵; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2014-09-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 高树青; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 林澄; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 高树青; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 苏月婵; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2014-09-10 | 组织机构变更 |
姓名: 高树青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 林澄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 高树青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 苏月婵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2013-11-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 高树青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 苏月婵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 高树青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 林澄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2013-11-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 高树青; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 苏月婵; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 高树青; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 林澄; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2013-11-08 | 组织机构变更 |
姓名: 高树青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 苏月婵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 高树青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 林澄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|