序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 翁玉雪 | 30% | 90万人民币 |
2 | 郑旭阳 | 20% | 60万人民币 |
3 | 陈星龙 | 20% | 60万人民币 |
4 | 陈安微 | 20% | 60万人民币 |
5 | 陈韩斌 | 10% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翁玉雪
|
|
2 |
郑旭阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********7061XU
|
2 | 2012-05-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2012-5-8 至 2022-5-7
|
营业期限: 2012-5-8 至 9999-9-9
|