序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-12 | 负责人变更 |
李跃 [退出]
|
夏宁 [新增]
|
2 | 2019-12-12 | 负责人变更 |
徐向丰 [退出]
|
李跃 [新增]
|
3 | 2019-12-12 | 经营范围变更 |
客运;(道路经营许可证有效期至2018年6月6日)站场经营;货运代理。
|
客运;站场经营;货运代理。
|
4 | 2017-10-13 | 法定代表人变更 |
黄小萍
|
徐向丰
|
5 | 2017-10-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:金宇;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:诸显金;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐向丰;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:徐向丰;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2017-10-13 | 多证合一备案 |
|
住房公积金缴存登记
|
7 | 2017-10-13 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
乐清市运输集团有限公司站务分公司乐成公交枢纽站
|
乐清市运输集团有限公司长运分公司乐成公交枢纽站
|
8 | 2017-10-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄小萍
|
徐向丰
|
9 | 2016-09-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:754929430
|
统一社会信用代码:*****G
|
10 | 2016-09-28 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
乐清市运输集团有限公司站务分公司乐成客运站
|
乐清市运输集团有限公司站务分公司乐成公交枢纽站
|