序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林小坚 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 林希希 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林小坚
|
|
2 |
林希希
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 毛美莉; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 林希希; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 林小坚; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 林希希; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2021-08-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林希希; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 毛美莉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 林小坚; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 林希希; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2021-08-18 | 法定代表人变更 |
毛美莉
|
林小坚
|
4 | 2021-01-28 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
|
5 | 2020-11-13 | 法定代表人变更 |
林天党
|
毛美莉
|
6 | 2020-11-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林天党; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 毛美莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 林希希; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 毛美莉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
7 | 2020-11-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 林天党; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 林希希; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 毛美莉; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 毛美莉; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 林希希; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
8 | 2019-06-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴学春; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 韩少苹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 林天党; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 毛美莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
9 | 2019-06-25 | 法定代表人变更 |
吴学春
|
林天党
|
10 | 2019-06-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴学春; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 韩少苹; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 林天党; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 林希希; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 毛美莉; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|