序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐蒙蒙 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐蒙蒙
|
|
2 |
徐成芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐蒙蒙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 徐蒙蒙; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 谢润清; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 徐成芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 徐蒙蒙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 徐蒙蒙; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
2 | 2021-04-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐蒙蒙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 徐蒙蒙; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王少芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 徐蒙蒙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 徐蒙蒙; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 谢润清; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2021-04-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 谢润清; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 徐蒙蒙; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增]
|
4 | 2021-04-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王少芬;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:谢润清;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:谢润清;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:徐蒙蒙;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2021-02-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王少芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谢润清; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 谢润清; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 徐蒙蒙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 徐蒙蒙; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 王少芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2021-02-05 | 经营范围变更 |
新能源科技研****;对光伏电站项目的建设、开****;光伏支架、水泥压块加工及光伏组件、线缆销售;合同能源管理;光伏电站设备安装与技术维护;城市路灯安装;电力工程承装、承修、承试。
|
许可项目:特种设备制造;各类工程建设活动;电力设施承装、承修、承试;水力****电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:特种设备销售;新兴能源技术研****;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;电线、电缆经营;信息技术咨询服务;建筑材料销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑信息模型技术开****、技术咨询、技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
7 | 2021-02-05 | 法定代表人变更 |
谢润清
|
徐蒙蒙
|
8 | 2020-03-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王少芬; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 王少芬; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 谢润清; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 王少芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 谢润清; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 谢润清; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
9 | 2020-03-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王少芬; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 谢润清; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增]
|
10 | 2020-03-12 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王少芬;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王少芬;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王少芬;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:谢润清;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|