序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑芳义 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑芳义
|
|
2 |
陈胜洁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-11 | 住所变更 |
温州市瓯海区潘桥街道陈庄村兴陈东路**号(第*层前半间)
|
浙江省温州市瓯海区潘桥街道宁波路电子商务大厦C幢****室
|
2 | 2016-02-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********777107
|
3 | 2016-02-22 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 郑芳义; 出资额: ***.*; 百分比: **.*%姓名: 陈胜洁; 出资额: ***.*; 百分比: **.*% [退出]
|
姓名: 郑芳义; 出资额: ***; 百分比: ***%
|
4 | 2016-02-22 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 郑芳义 认缴出资额:300 持股比例:100% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 郑芳义 认缴出资额:300 持股比例:100% 实缴出资额:0 出资时间: 出资方式:货币 余额交付期限:2014-01-24
|
5 | 2016-02-22 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2015-08-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曾体凡; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑芳义; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 陈胜洁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑芳义; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
7 | 2015-08-17 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 方洁; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 曾体凡; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 郑芳义; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 郑芳义; 出资额: ***.*; 百分比: **.*%姓名: 陈胜洁; 出资额: ***.*; 百分比: **.*% [新增]
|
8 | 2015-08-17 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 陈胜洁 认缴出资额:172.5 持股比例:57.5% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 陈胜洁 认缴出资额:172.5 持股比例:57.5% 实缴出资额:172.5 出资时间:2014-01-24 出资方式:货币 余额交付期限:
|
9 | 2015-08-17 | 组织机构变更 |
姓名: 曾体凡; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑芳义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 陈胜洁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑芳义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
10 | 2014-12-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 谢建挺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑芳义; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 曾体凡; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑芳义; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|