序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乐清市工商局机关后勤服务中心 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡纲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:716175391
|
统一社会信用代码:*****D
|
2 | 2016-04-21 |
注册号:********41929组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********75391D
|
|
3 | 2014-04-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄明金; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 蔡纲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|
4 | 2014-04-02 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 工商法规咨询 培训 代办营业执照 商标注册登记 代拟法律文书 代理广告业务 * * *
|
一般经营项目: 工商法规咨询 培训 代办营业执照 年检 商标注册登记 代拟法律文书 代办登记专项审批 代讨企业债务 代理广告业务 * * *
|
5 | 2014-04-02 | 组织机构变更 |
姓名: 黄明金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 蔡纲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|
6 | 2014-04-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
黄明金
|
蔡纲
|
7 | 2010-12-07 | 变更注册号 |
注册号: ********427
|
注册号: ********41929
|
8 | 2010-12-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈立
|
黄明金
|
9 | 2010-12-06 | 组织机构变更 |
姓名: 陈立; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [退出]
|
姓名: 黄明金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 负责人 [新增]
|
10 | 2010-12-06 | 行业代码变更 |
行业代码:7430
|
行业代码:7419
|