序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈光晓 | 20% | 1万人民币 |
2 | 陈荣高 | 10% | 0.5万人民币 |
3 | 陈茂双 | 10% | 0.5万人民币 |
4 | 许珍修 | 10% | 0.5万人民币 |
5 | 吴炳攀 | 10% | 0.5万人民币 |
6 | 陈守俸 | 10% | 0.5万人民币 |
7 | 陈光煏 | 10% | 0.5万人民币 |
8 | 吴炳地 | 10% | 0.5万人民币 |
9 | 胡永刊 | 10% | 0.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈光晓
|
|
2 |
陈光煏
|
|
3 |
陈荣高
|
|
4 |
吴炳地
|
|
5 |
陈茂双
|
|
6 |
吴炳攀
|
|
7 |
陈守俸
|
|
8 |
胡永刊
|
|
9 |
许珍修
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330328NA000018X组织机构代码证:665158371
|
统一社会信用代码:*****X
|
2 | 2017-05-18 |
注册号:********0018X组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:********5158371X
|
|
3 | 2013-06-03 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 文成县上林乡联民村上林路43号 邮政编码: 325311 电话: ********住所所在行政区划:上林乡
|
住所: 文成县玉壶镇联民村上林路43号 邮政编码: 325311 电话: ********住所所在行政区划:玉壶镇
|
4 | 2008-04-25 | 组织机构变更 |
注册号: ***** [退出]
|
注册号: [新增]NA000018X [新增]
|
5 | 2008-04-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 陈光晓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事姓名: 陈茂双; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 陈荣高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事长姓名: 陈守俸; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 吴炳攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事姓名: 许珍修; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
姓名: 陈光晓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事长姓名: 陈茂双; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 陈荣高; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事姓名: 陈守俸; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 吴炳攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事姓名: 许珍修; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
6 | 2008-04-09 | 企业类型变更 |
合作社
|
农民专业合作社
|
7 | 2008-04-09 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 陈光晓; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 理事姓名: 陈茂双; 证件名称: ; 证件号码: *****61x; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 陈荣高; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 理事长姓名: 陈守俸; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 吴炳攀; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 理事姓名: 许珍修; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 监事
|
姓名: 陈光晓; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 理事长姓名: 陈茂双; 证件名称: ; 证件号码: *****61x; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 陈荣高; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 理事姓名: 陈守俸; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 吴炳攀; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 理事姓名: 许珍修; 证件名称: ; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: 监事
|