序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:796466147
|
统一社会信用代码:*****7
|
2 | 2014-06-23 | 负责人变更 |
江志益 [退出]
|
吴康行 [新增]
|
3 | 2014-06-23 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1985-1-24 至 2014-1-24
|
营业期限: 1985-1-24 至 9999-9-9
|
4 | 2014-06-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
江志益
|
吴康行
|
5 | 2004-04-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周和宝
|
江志益
|