序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 股份经济合作社股东 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张建仁;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:张建仁;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:林晓虎;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:林晓虎;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2018-05-28 | 法定代表人变更 |
张建仁
|
林晓虎
|
3 | 2017-08-08 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:林****仁;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:林道生;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:张建仁;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:张建仁;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
4 | 2017-08-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张建仁; 证件号码: ********; 职位: 副董事长姓名: 林兴达; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 林****仁; 证件号码: ********; 职位: 董事长 [退出]姓名: 林建敏; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 林建西; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 林晓虎; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 林钟银; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 谢剑媚; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 郑益武; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]姓名: 郑胜达; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 张建仁; 证件号码: ********; 职位: 董事长姓名: 徐海光; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 林东; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 林兴达; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 林建敏; 证件号码: ********; 职位: 执行监事姓名: 林建西; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 林建跑; 证件号码: ********; 职位: 董事 [新增]姓名: 林晓虎; 证件号码: ********; 职位: 董事姓名: 郑亚; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 郑益祥; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]姓名: 黄晓和; 证件号码: ********; 职位: 副董事长 [新增]
|
5 | 2017-08-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
林****仁
|
张建仁
|
6 | 2016-12-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********350032
|
7 | 2015-08-03 | 章程修正案备案 |
第二十三条股东大会是本社的最高权力机构,依法行使下列职权
|
第二十三条股东大会是本社的最高权力机构,经股东大会授权,股东代表大会依法行使下列职权
|
8 | 2014-03-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林****仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 社长
|
姓名: 林****仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 林建敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 林建西; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 林晓虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 林兴达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 林钟银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 谢剑媚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张建仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [新增]姓名: 郑胜达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑益武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2014-03-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 温州市瓯海区潘桥街道仙门村村民委员会; 出资额: *; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 股份经济合作社股东; 出资额: *; 百分比: ***% [新增]
|
10 | 2014-03-06 | 组织机构变更 |
姓名: 林****仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 社长
|
姓名: 林****仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 林建敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 林建西; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 林晓虎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 林兴达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 林钟银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 谢剑媚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 张建仁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [新增]姓名: 郑胜达; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑益武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|